Entreprise : SCI YELL - SIREN 413 587 361
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2022)
Dénomination
SCI YELL
SIREN (siège)
413 587 361
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1997
Date de fin de la personne morale
31/08/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
25 RUE CHARLES MONTALAND 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABIHSSIRA BENJAMIN , RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BENSOUSSAN SANDRA , LOUISETTE
Nom d'usage
ABIHSSIRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/08/1997
Siret
41358736100010
Code APE
702C
Adresse
24 RUE EDOUARD AYNARD
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/01/2005
Siret
41358736100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE CHARLES MONTALAND
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/055137
Date d'ajout
19/12/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/055137
Date d'ajout
19/12/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/11/2017 - Siège de la liquidation : 81 Rue Paul Verlaine 69100 VILLEURBANNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Journal du Bâtiment et des Travaux Publics du 14/12/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/021294
Date d'ajout
30/07/2001
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 24 rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE à 15 rue Bossuet 69006 LYON à compter du 17/07/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).