Entreprise : EARL DES MERGERS - SIREN 413 585 498
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2018)
Dénomination
EARL DES MERGERS
SIREN (siège)
413 585 498
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1997
Fermeture de l'établissement - 41358549800012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
07/09/2047
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
HAM LES ROUSSEAUX 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRE DANIEL , ROBERT , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/1997
Siret
41358549800012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Adresse
HAM Les Rousseaux
89500 , Villeneuve-sur-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26978
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20932
Date d'ajout
10/11/2016
Description
Dissolution à compter du 31/08/2016 avec poursuite d'activité selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2016 siège de la liquidation est fixé au siège social parution de la publicité légale le 11/11/2016 dans Terres de Bourgogne
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/09/1997
Description
Historique des observations depuis le 08/09/1997 : PUBLICITE STATUTS : TERRES DE BOURGOGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).