Entreprise : DELPHINE - SIREN 413 574 328
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2022)
Dénomination
DELPHINE
SIREN (siège)
413 574 328
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1997
Date de fin de la personne morale
03/09/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
474268.89 EUR
Adresse du siège
119 RTE DE NEUVILLE 01540 VONNAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAGE BERNARD , CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
VONNAS
Nom, Prénom(s)
PAGE ANNE-LAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PAGE SEBASTIEN , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PAGE ERIC , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
PAGE GUILLAUME , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Vonnas
Nom, Prénom(s)
PAGE CATHERINE , ANNE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
JOBARD BERTRAND , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Nom, Prénom(s)
JOBARD ALETH , GENEVIEVE
Nom d'usage
RENAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Zillisheim
Nom, Prénom(s)
JOBARD CECILE , CHANTAL
Nom d'usage
ORTEGA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Pontarlier
Nom, Prénom(s)
JOBARD PASCALE , SUZANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Faverges-Seythenex
Nom, Prénom(s)
FRERE DIDIER , LOUIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Moulins-lès-Metz
Nom, Prénom(s)
PICARD DENIS , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Dompierre-sur-Veyle
Nom, Prénom(s)
PAGE DOMINIQUE , CLAUDE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Viriat
Nom, Prénom(s)
FRERE EMMANUELLE , GENEVIEVE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
PICARD ANNE-ELISABETH , RENEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
PAGE ANNE-MARIE , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Viriat
Nom, Prénom(s)
PAGE MICHEL , LOUIS , JULES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Chazey-Bons
Nom, Prénom(s)
PAGE SUZANNE , JEANNE , HENRIETTE
Nom d'usage
FRERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Vonnas
Nom, Prénom(s)
PAGE PIERRE , DENIS , ANTHELME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Viriat
Nom, Prénom(s)
PAGE MARGUERITE , THERESE
Nom d'usage
TEVENAZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Chambornay-lès-Pin
Nom, Prénom(s)
PAGE MAURICE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PICARD BRUNO , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/1997
Siret
41357432800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION DE TOUS BIENS
Adresse
119 RTE 119 RTE DE NEUVILLE
01540 , VONNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17238
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : PAGE BERNARD CHARLES, siège de la liquidation : 119 Route DE NEUVILLE 01540 Vonnas, parution de la publicité légale : La Voix de l'Ain paru le 06/03/2022
Numéro d'observation
17239
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/09/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 111 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 474 268.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).