Entreprise : GFA DE LA NOUE - SIREN 413 558 081
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2021)
Dénomination
GFA DE LA NOUE
SIREN (siège)
413 558 081
Date d'immatriculation au RNE
28/08/1997
Date de fin de la personne morale
27/08/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
538754.83 EUR
Adresse du siège
LES PLESSIS 18300 SURY-EN-VAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sury-en-Vaux
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUVERJAT PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Sury-en-Vaux
Nom, Prénom(s)
LAUVERJAT MARYLINE
Nom d'usage
BIZET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Sury-en-Vaux
Nom, Prénom(s)
LAUVERJAT JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Sury-en-Vaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/1997
Siret
41355808100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration par dation à bail uniquement de tous immeubles à destination agricole et toutes opérations s'y rattachant
Adresse
les Plessis
18300 , Sancerre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sury-en-Vaux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4651
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Dissolution à compter du 28/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/05/2020, liquidateur : BIZET né(e) LAUVERJAT Maryline, siège de la liquidation : les Plessis Sury-en-Vaux 18300 Sancerre, parution de la publicité légale : L'Echo du Berry paru le 11/06/2020
Numéro d'observation
1631
Date d'ajout
19/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2010 : Partant : LAUVERJAT Monique Marie-Thérèse, Gérant(e) Partant : LAUVERJAT Lucien Maurice, Gérant(e) Nouveau : LAUVERJAT Patrick, Gérant(e) Nouveau : BIZET Maryline, Gérant(e) Nouveau : LAUVERJAT Jean-Luc, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 534 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 538 754.83 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).