Entreprise : SCI DE MONTRUBERT, STE EN LIQUIDATION - SIREN 413 518 937
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2018)
Dénomination
SCI DE MONTRUBERT, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
413 518 937
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1997
Date de fin de la personne morale
31/08/2071
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
14482.66 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA NOUELLE 35520 MELESSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES LANDELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUSSAIS JEAN-PAUL , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
HOUSSAIS SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
HOUSSAIS FLORIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
HOUSSAIS AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
AGRI MELESSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Melesse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1972
Siret
41351893700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous terrains, construction sur les terrains appartenant à la societe d'immeubles à usage industriel ou à usage d'habitation, l'administration et l'exploitation dès immeubles (début : 25.06.1997)
Adresse
RUE ZA des Landelles rue de la Nouelle
35520 , Melesse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES LANDELLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48879
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 24/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41113
Date d'ajout
09/11/2017
Description
Dissolution à compter du 31/08/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2017 siège de la liquidation fixé à 35520 MELESSE, ZA des Landelles - Rue de la Nouelle, parution de la publicité légale : Terra du 29/09/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/09/1997
Description
Historique des observations depuis le 01/09/1997 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.08.1972 AU 25.06.1997, MARIGNE (SARTHE) "MONTRUBERT".
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).