Entreprise : LA CAOUO - SIREN 413 478 967
Identité
Dénomination
LA CAOUO
SIREN (siège)
413 478 967
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1997
Début d’activité
01/08/1997
Date de fin de la personne morale
24/08/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole (polyculture élevage -Céréales -Aviculture)
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
48150 EUR
Adresse du siège
335 CHE DE CASTAY 32190 DEMU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACROIX LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Dému
Nom, Prénom(s)
LACROIX LOUIS , ENZO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2002
Commune de résidence
Dému
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41347896700016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole (polyculture élevage -Céréales -Aviculture)
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
335 CHE DE CASTAY
32190 , DEMU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3442
Date d'ajout
19/11/2007
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2007 Ancienne forme : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) Nouvelle forme : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) Changement de dénomination à compter du 31/12/2007 Ancienne : GAEC LA CAOUO Nouvelle : LA CAOUO Réduction de capital à compter du 31/12/2007 Ancien : 48 936,13 EUR Nouveau : 48 150 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : LACROIX Marie-Madeleine, CO-GÉRANT Changement de qualité : LACROIX Laurent, CO-GÉRANT devient GÉRANT(E)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
177
Date d'ajout
20/01/2006
Description
Changement de gérant ANCIEN : LACROIX CHRISTIAN - NOUVEAU : MME ANTONIOLLI MARIE MADELEINE EPSE LACROIX Date d'effet : 31/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).