Entreprise : SCI LES BOUQUINISTES - SIREN 413 464 371
Identité
Dénomination
SCI LES BOUQUINISTES
SIREN (siège)
413 464 371
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1997
Début d’activité
01/08/1997
Dissolution
Date de fin de la personne morale
19/08/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, gestion, administraiton de tous biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
710500 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE BEAUCHENE 27600 CHAMPENARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INTER FACE IMMOBILIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41346437100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, gestion, administraiton de tous biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet
Autres Activités
acquisition, gestion, administraiton de tous biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet
Adresse
6 RTE DE BEAUCHENE
27600 , CHAMPENARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41346437100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38964
Date d'ajout
08/11/2016
Description
Dissolution à compter du 30/9/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/9/2016 siège de la liquidation au siège parution de la publicité légale l'eure agricole du 03/11/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/03/2007
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de EVREUX Effectué le 16.3.2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/03/2007
Description
: Dépôt constitution au greffe de PARIS le 20 AOUT 97 sous le n°013448 Journal de constitution l'AGEFI du 21-07-1997 Journal publicateur du transfert L'EURE AGRICOLE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/03/2007
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).