Entreprise : SCI VALGAR - SIREN 413 462 128
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2019)
Dénomination
SCI VALGAR
SIREN (siège)
413 462 128
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1997
Date de fin de la personne morale
03/09/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
4 ALL DES VOLGELAYE 04400 BARCELONNETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE PLAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Jurançon
Nom, Prénom(s)
GARNIER ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Varages
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/07/1997
Siret
41346212800013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, gestion, vente de tous immeubles
Adresse
4 ALL 4 Alle de Volgelaye - ZI le Plan
04400 , Barcelonnette - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE PLAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4332
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Radiation du RCS le 16/09/2019 avec effet au 30/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3200
Date d'ajout
12/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2019 Liquidateur : GARNIER Robert Le siège de la liquidation est fixé à : 79 route de la Verdière - Quartier Fontsainte 83670 Varages Journal d'annonces légales : LES PETITES AFFICHES DES ALPES en date du 08/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).