Entreprise : SARL BRUNET FRERES - SIREN 413 461 666
Identité
Dénomination
SARL BRUNET FRERES
SIREN (siège)
413 461 666
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1997
Début d’activité
01/06/1997
Date de fin de la personne morale
20/08/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2022
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Traiteur restaurant
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
90 AV CUGNOT 84170 MONTEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES ESCAMPADES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
BRUNET ALEX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Mormoiron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41346166600021
Nom commercial
SARL BRUNET FRERES
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Traiteur restaurant
Adresse
90 AV CUGNOT
84170 , MONTEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES ESCAMPADES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41346166600013
Code APE
522C
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Origine du fonds
Reprise
Activité principale
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Adresse
13 RUE VIGNE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
913
Date d'ajout
19/03/2001
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 84200 CARPENTRAS 13 RUE VIGNE A 84710 MONTEUX ZA LES ESCAMPADES - DEMISSION DE MAX BRUNET DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT L'OBJET SOCIAL DEVIENT TRAITEUR RESTAURANT RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR A COMPTER DU 28.02.2001 NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONSENTI PAR LA SDF BRUNET A COMPTER DU 01.03.2001 POUR LE FONDS DE COMMERCE DE TRAITEUR (UNIQUEMENT) A COMPTER DU 01.03.2001 POUR UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 27.02.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).