Entreprise : SCI DES SORBIERS - SIREN 413 458 365
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2019)
Dénomination
SCI DES SORBIERS
SIREN (siège)
413 458 365
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1997
Date de fin de la personne morale
17/08/2017
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LE BOIS DU GLAND 86190 QUINCAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR GILLES GUY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUY GILLES , RENE , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Quinçay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/08/1997
Siret
41345836500017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquistion de deux terrains sis à MIGNE AUXANCES (86), construction de loge- ments et vente.
Adresse
Le Bois du Gland Chez Mr Gilles GUY
86190 , Quinçay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR GILLES GUY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50192
Date d'ajout
08/01/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 20/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50190
Date d'ajout
08/01/2019
Description
Dissolution à compter du 20/09/2018 siège de la liquidation fixé au siège social parution de la publicité légale dans la Nouvelle République du 11/11/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).