Entreprise : SCI PADIER - SIREN 413 417 429
Identité
Dénomination
SCI PADIER
SIREN (siège)
413 417 429
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1997
Début d’activité
01/07/1997
Date de fin de la personne morale
20/08/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de terrains, constructions d'immeubles, gestion de ces biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LA BASTIDE 48500 LA CANOURGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE NATHALIE , ELISABETH , HENRIETTE
Nom d'usage
GUIDICELLI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Banassac-Canilhac
Nom, Prénom(s)
GUIDICELLI PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Banassac-Canilhac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41341742900011
Nom commercial
SCI PADIER IMMOBILIER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains, constructions d'immeubles, gestion de ces biens
Autres Activités
Acquisition de terrains, constructions d'immeubles, gestion de ces biens
Adresse
LA BASTIDE
48500 , LA CANOURGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1614
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/04/2018 : Modifié : GUIDICELLI Nathalie, Elisabeth, Henriette, Associé indéfiniment responsable, demeurant Champ de la Barthe 48500 Banassac-Canilhac Modifié : GUIDICELLI Patrick, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant Champ de la Barthe 48500 Banassac-Canilhac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
830
Date d'ajout
21/06/2016
Description
Régularisation des associés à compter du 17/06/1997 : BRUGERON Didier, Associé indéfiniment responsable GUIDICELLI Patrick, Gérant et Associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 01/04/2016 : Partant : BRUGERON Didier, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GUIDICELLI Nathalie, Elisabeth, Henriette, Associée indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).