Entreprise : SCI DE KERVAO - SIREN 413 362 336
Identité
Dénomination
SCI DE KERVAO
SIREN (siège)
413 362 336
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
01/09/2096
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat de biens ou droits immobiliers construits ou à construire la location d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
51832.67 EUR
Adresse du siège
KERVAO 29180 PLOGONNEC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR LE BRUN JOEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BRUN EMMANUEL , YVES , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Plogonnec
Nom, Prénom(s)
LE BRUN JOEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Plogonnec
Nom, Prénom(s)
LOUBOUTIN ANNE , MARIE , JACQUELINE
Nom d'usage
LE BRUN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Plogonnec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41336233600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
Achat de biens ou droits immobiliers construits ou à construire la location d'immeubles.
Autres Activités
Achat de biens ou droits immobiliers construits ou à construire la location d'immeubles., Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERVAO
29180 , PLOGONNEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR LE BRUN JOEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3572
Date d'ajout
20/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2012 : Partant : LE BRUN Joël, Gérant(e) Nouveau : LE BRUN Emmanuel Yves Bernard, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : SIRET : 413 362 336 00013 --------- APE : 013 Z LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 340 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 51 832.67 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).