Entreprise : SNC LE SIGOULES - SIREN 413 298 878
Identité
Dénomination
SNC LE SIGOULES
SIREN (siège)
413 298 878
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1997
Date de fin de la personne morale
13/08/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 AV ARISTIDE BRIAND 24200 SARLAT-LA-CANEDA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
CARDONNA JOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
SAINT ANDRE D ALLAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41329887800013
Nom commercial
LE SIGOULES
Enseigne
LE SIGOULES
Code APE
553A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
restaurant, bar licence iv, vente produits alimentaires solides et liquides, fabrication vente de plats à emporter.
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse
4 AV 4 Avenue Aristide Briand
24200 , Sarlat-la-Canéda - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49907
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Radiation d'office art R. 123-130 du Code de commerce lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7764
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
19651
Date d'ajout
20/12/2001
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/05/2001 reprise du fonds par le propriétaire
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).