Entreprise : SCM CIGH - SIREN 413 292 269
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
SCM CIGH
SIREN (siège)
413 292 269
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1997
Fermeture de l'établissement - 41329226900011
- Date d'effet de la fermeture : 21/10/2021
Date de fin de la personne morale
06/08/2047
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
59 RUE GEOFFROY ST HILAIRE 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THABAUT SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALLIANCE IMAGERIE MEDICALE EN ABREGE "A I M"
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/1997
Siret
41329226900011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, docteurs Enmedecine, par la mise en commun des moyens Neccessaires a l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci
Adresse
59 RUE GEOFFROY ST HILAIRE
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997D0233619
Date d'ajout
17/09/2024
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29-08-2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1997D0233615
Date d'ajout
11/09/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 31-08-2023 a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 28/02/2022, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Lichy, juge commissaire suppléant Mme Marine Parnaudeau, mandataire judiciaire liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Levy, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc.
Numéro d'observation
1997D0233612
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
1997D0233610
Date d'ajout
29/06/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).