Entreprise : SCI RUE DE L'ABBAYE - SIREN 413 281 692
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2022)
Dénomination
SCI RUE DE L'ABBAYE
SIREN (siège)
413 281 692
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1997
Date de fin de la personne morale
27/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
43 RUE RAYMOND POINCARE 91330 YERRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS MARC , MEYER , HAI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
RABA JOSEPH , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
BENDRIHEM MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Yerres
Dénomination
EQUILIBRE ET PROGRES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Yerres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/1997
Siret
41328169200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la mise en valeur l'administration l'exploitation la location la vente en totalité ou en partie et l'échange de tout terrain droits immobiliers et immeubles en France et à l'étranger
Adresse
43 RUE 43 Rue RAYMOND POINCARE
91330 , Yerres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5381
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Dissolution à compter du 01/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2021, liquidateur : RABA Joseph, siège de la liquidation : 43 Rue RAYMOND POINCARE 91330 Yerres, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 25/02/2022
Numéro d'observation
15011
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).