Entreprise : MAJOR INITIAL - SIREN 413 220 765
Identité
Dénomination
MAJOR INITIAL
SIREN (siège)
413 220 765
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1997
Date de fin de la personne morale
28/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RTE DE CORBEIL 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8-
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSTANT PIERRE , LOUIS , SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Étréchy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41322076500015
Nom commercial
MAJOR INITIAL
Enseigne
LE HOMARD AMOUREUX
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Restaurant
Adresse
10 RTE 8/10 Route DE CORBEIL
91700 , Sainte-Geneviève-des-Bois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8-
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
09/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 07/01/2008 nommant Scp Yves Coudray - Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15801
Date d'ajout
08/01/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 08/01/2007 nommant M. HAMON juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
538
Date d'ajout
27/02/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 26/02/2002 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. pierre constant à concurrence de 15 244,89 euros .
Numéro d'observation
20582
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5096
Date d'ajout
29/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry prononce en date du 29/03/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00247 , date de cessation des paiements le 22/03/1999 , désigne juge commissaire mme Fargeix , juge commissaire suppléant Mr Davoudian , liquidateur me Ancel 48 Crs blaise pascal 91025 Évry cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 18 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
4754
Date d'ajout
22/03/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 22/03/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).