Entreprise : COMEC SARL - SIREN 413 174 590
Identité
Dénomination
COMEC SARL
SIREN (siège)
413 174 590
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1997
Date de fin de la personne morale
24/07/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU GENERAL DE GAULLE 27340 PONT DE L'ARCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOSSE THIERRY , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Pont-de-l'Arche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/07/1997
Siret
41317459000013
Nom commercial
COMEC
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, étude, achat et vente concernant la cuisine aménagée, salle de bains et placards.
Adresse
29 RUE 29 Rue du Général de Gaulle
27340 , Pont-de-l'Arche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
41317459000021
Nom commercial
COMEC
Enseigne
SARL COMEC
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
VENTE DE CUISINES ET SALLES DE BAINS
Autres Activités
VENTE DE CUISINES ET SALLES DE BAINS
Adresse
52 QUAI GASTON BOULET
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8417
Date d'ajout
27/11/2006
Description
PAR JUGEMENT DU 23/11/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX A CONDAMNE MONSIEUR THIERRY FOSSE EN COMBLEMENT DU PASSIF DE LA SOCIETE COMEC A HAUTEUR DE 10.000 EUROS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/11/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 23/11/2006 condamnant Monsieur Thierrye FOSSE à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 10.000 Euros
Numéro d'observation
5283
Date d'ajout
25/07/2005
Description
Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 4 MAI 2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : MME MAILHAN MARIE-ANTOINETTE LIQUIDATEUR : MAITRE BEREL 31 RUE HENRY 76500 ELBEUF DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 10 JANVIER 2005
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/05/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 04/05/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME BEREL 31 Rue Henry 76500 ELBEUF Ce jugement a nommé Monsieur FOSSE Thierry en qualité de Mandataire Ad Hoc.
Numéro d'observation
2007
Date d'ajout
14/03/2005
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 13/05/2005. Date d'effet : 10/03/2005
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/03/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 10/03/2005 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 13/05/2005.
Numéro d'observation
1692
Date d'ajout
02/03/2005
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JANVIER 2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D EVREUX A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE JUGE COMMISSAIRE : MADAME MAILHAN MARIE-ANTOINETTE ADMINISTRATEUR : MAITRE BOURGOIN YVES, 10 PLACE DUPONT DE L EURE 27000 EVREUX REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE BEREL, 31 RUE HENRY 76500 ELBEUF Date d'effet : 13/01/2005
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/01/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 13/01/2005 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 13/03/2005. Cessation des paiements en date du 10/01/2005. Juge Commissaire : MME MAILHAN Marie-Antoinette Représentant des Créanciers : ME BEREL 31 Rue Henry 76500 ELBEUF Administrateur : ME BOURGOIN Yves 10 Place Dupont de l'Eure 27000 EVREUX dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/01/2005
Description
: Dépôt le 10/01/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EVREUX
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/07/1997
Description
Historique des observations depuis le 25/07/1997 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).