Entreprise : GPT FORESTIER DE LA PERELLE - SIREN 413 159 666
Identité
Dénomination
GPT FORESTIER DE LA PERELLE
SIREN (siège)
413 159 666
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1997
Début d’activité
10/07/1997
Date de fin de la personne morale
28/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
CONSTITUTION AMELIORATION EQUIPEMENT CONSERVATION GESTION D'UN OU PLUSIEURS MASSIFS FORESTIERS.
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Capital social
15471.05 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 27500 AIZIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AU DOMICILE DE MR JEAN-MARIE DEMAEGDT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMAEGDT ARNAUD , JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Aizier
Nom, Prénom(s)
DEMAEGDT FLORENCE , RAYMONDE , ARLETTE
Nom d'usage
DESCHEMAEKER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Tamarin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/1997
Siret
41315966600028
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CONSTITUTION AMELIORATION EQUIPEMENT CONSERVATION GESTION D'UN OU PLUSIEURS MASSIFS FORESTIERS.
Adresse
LE BOURG
27500 , AIZIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AU DOMICILE DE MR JEAN-MARIE DEMAEGDT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/1997
Siret
41315966600010
Code APE
020D
Adresse
RTE DE SAINT PAUL
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
942
Date d'ajout
29/05/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL A COMPTER DU 29/12/2004 : ANCIENNE ADRESSE : RTE DE SAINT PAUL 27500 PONT AUDEMER NOUVELLE ADRESSE : LE BOURG - AU DOMICILE DE MR JEAN-MARIE DEMAEGDT 27500 AIZIER MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 29/12/2004 : PARTANT : BEHOTAS JEAN,JACQUES, CO-GÉRANT ET ASSOCIE PARTANT : BEHOTAS ODILE,RENEE,BLANCHE, CO-GÉRANTE ET ASSOCIEE NOUVEAU : DEMAEGDT JEAN-MARIE DEMEURANT A AIZIER (27500) LE BOURG, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : DEMAEGDT LUC DEMMEURANT A AIZIER (27500) LE FLACQ, ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).