Entreprise : SCEA CHENES OLIVIERS ET VIGNES - SIREN 413 145 996
Identité
Dénomination
SCEA CHENES OLIVIERS ET VIGNES
SIREN (siège)
413 145 996
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1997
Début d’activité
31/07/1997
Date de fin de la personne morale
30/07/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
LA SOCIETE A POUR OBJET LA LOCATION OU L'ACQUISITION DE VIGNOBLES, TERRES AGRICOLES, DROITS IMMO BILIERS, L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX AGRICOLES OU AUTRES AFIN DE DELIVRER AU FINAL DES BIENS ET DES PRODUITS DE GRANDE QUALITE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
EL MOULI 66720 LATOUR-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEBILLEAU MARIE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Latour-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/1997
Siret
41314599600026
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET LA LOCATION OU L'ACQUISITION DE VIGNOBLES, TERRES AGRICOLES, DROITS IMMO BILIERS, L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX AGRICOLES OU AUTRES AFIN DE DELIVRER AU FINAL DES BIENS ET DES PRODUITS DE GRANDE QUALITE
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
EL MOULI
66720 , LATOUR-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/1997
Siret
41314599600018
Code APE
011G
Adresse
RAMPE DE SARRAT
66720 , LATOUR-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. HENRI CONTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/07/1997
Description
Historique des observations RCS : Mention du 29/07/2003 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET TRANSFERT DU SIEGE ANCIENNE DENOMINATION/ DOMAINE DU ROC DE L'ABEILLE ANCIEN SIEGE / RAMPE DU SARRAT 66720 LATOUR DE FRANCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).