Entreprise : SCI JESS - SIREN 413 139 759
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2024)
Dénomination
SCI JESS
SIREN (siège)
413 139 759
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1997
Date de fin de la personne morale
17/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE LA CHAGNASSE 17430 MURON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA DOS SANTOS BELMIRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
MURON
Nom, Prénom(s)
PREVAUD BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
MURON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/05/1997
Siret
41313975900026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles
Adresse
8 CHE DE LA CHAGNASSE
17430 , MURON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1997
Siret
41313975900018
Code APE
702A
Adresse
1 PL DU CHAMP DE FOIRE
17430 , MURON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9690
Date d'ajout
15/07/2024
Description
Par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/09/2013
Description
par jugement en date du 25 septembre 2013 le Tribunal de Grance Instance de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquiation judiciaire simplifiée. fixe la date de cessation des paiements au 16.07.2013 désigne Madame MAIA GOUGUET en qualité de juge commissaire et Madame Anne Marie LAPRAZ en qualité de juge commissaire suppléant désigne Maître Muriel AMAUGER en qualité de liquidateur 159 bis avenue Denfert Rochereau BP 22090 17000 LA ROCHELLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/07/1997
Description
(Divers) Historique : Mention du 25/10/2002 : A C/ 10.10.2002 ANCIEN SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT 1 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 17430 MURON SUPPRIME SUITE AU TRANSFERT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).