Entreprise : OPHELIE - SIREN 413 135 799
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2020)
Dénomination
OPHELIE
SIREN (siège)
413 135 799
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1997
Date de fin de la personne morale
28/07/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES MENIS 22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Binic
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EOUZAN NICOLAS , PIERRE , CHARLES , SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41313579900018
Code APE
050A
Adresse
20 RUE ALLENOU
22590 , PORDIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41313579900034
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Pêche côtière et petite pêche
Adresse
12 RUE 12 rue des Menis
22520 , BINIC-ÉTABLES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Binic
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
41313579900026
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
LES BELLES VUES
22410 , LANTIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2147
Date d'ajout
06/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Dissolution à compter du 12/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/11/2019, liquidateur : EOUZAN Nicolas Pierre Charles Serge, siège de la liquidation : 12 Rue des Menis Binic 22520 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER, parution de la publicité légale : LE PENTHIEVRE en date du 12/11/2019
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
16/03/2001
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.12 ANCIENNE DATE : 30.04 Date d'effet : 12/02/2001
Numéro d'observation
1165
Date d'ajout
04/04/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE PORDIC 22590, 20 RUE ALLENOU A LANTIC 22410, LES BELLES VUES Date d'effet : 01/02/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).