Entreprise : GAEC DE LANJULITTE - SIREN 413 119 215
Identité
Dénomination
GAEC DE LANJULITTE
SIREN (siège)
413 119 215
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1997
Début d’activité
01/02/1997
Date de fin de la personne morale
01/09/2096
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti vite des associés ; Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
LANJULITTE 29560 TELGRUC-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERAUDREN SEBASTIEN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Telgruc-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MAHE IRENE , MARIE-LAURE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Telgruc-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
POQUET DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
TELGRUC SUR MER
Nom, Prénom(s)
POQUET KATY
Nom d'usage
KERAUDREN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Telgruc-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1997
Siret
41311921500015
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti vite des associés ; Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins
Adresse
LANJULITTE
29560 , TELGRUC-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2943
Date d'ajout
09/05/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 Ancien : 60000 EUR - Nouveau : 120000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Nouveau : MAHE Irène Marie-Laure, Gérant - Nouveau : KERAUDREN Sébastien Claude, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1320
Date d'ajout
09/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Partant : POQUET Jean-Yves, Co-Gérant Nouveau : POQUET Katy, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).