Entreprise : X.S.KDO - SIREN 413 099 318
Identité
Dénomination
X.S.KDO
SIREN (siège)
413 099 318
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1997
Début d’activité
21/07/1997
Date de fin de la personne morale
06/11/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat vente négoce de tous produits non réglementés import export location et sous location de biens et matériels prestation de services et opérations financières s'y rapportant.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA LIBERATION 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
82-84
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALBREICH SANDRINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/07/1997
Siret
41309931800029
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Achat vente négoce de tous produits non réglementés import export location et sous location de biens et matériels prestation de services et opérations financières s'y rapportant.
Autres Activités
Achat vente négoce de tous produits non réglementés import export location et sous location de biens et matériels prestation de services et opérations financières s'y rapportant.
Adresse
RUE DE LA LIBERATION
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
82-84
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1997
Siret
41309931800011
Code APE
511T
Adresse
4 RUE DANTON
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/11/1997
Description
Historique des observations depuis le 07/11/1997 : Actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 22.7.1997. Transfert de siège à compter du 1.10.1997 publié dans Le Moniteur de Seine et Marne. Ancien siège : 4 allée Danton 94350 Villiers sur Marne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).