Entreprise : CECILE - SIREN 413 079 625
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
CECILE
SIREN (siège)
413 079 625
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2007
Date de fin de la personne morale
15/08/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
27 RTE DE MONDETOUR 91530 SERMAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURY VERONIQUE , MICHELE , RAYMONDE
Nom d'usage
POUGET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
La Trimouille
Nom, Prénom(s)
FLEURY CAROLINE , CARINE , MELANIE
Nom d'usage
COCHON DE LAPPARENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Bouchemaine
Nom, Prénom(s)
VICHERY FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Sermaise
Nom, Prénom(s)
QUEVA JOELLE , BERNADETTE , MICHELE
Nom d'usage
VICHERY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Sermaise
Nom, Prénom(s)
FLEURY GUY , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
FLEURY PATRICIA , NATHALIE , MARIE
Nom d'usage
CHARLET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1997
Siret
41307962500013
Code APE
702C
Adresse
LA MINOTERIE
59780 , WILLEMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/06/1997
Siret
41307962500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location, gestion de biens et droits immobiliers.
Adresse
27 RTE 27 RTE de Mondétour
91530 , Sermaise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37006
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
30/04/2015
Description
Dissolution à compter du 15/04/2015 nomination de Monsieur VICHERY Francis en qualité de liquidateur (ancien gérant) selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/04/2015 siège de la liquidation est fixé au 27 route de Mondetour 91530 Sermaise parution de la publicité légale La Semaine de l'Ile de France du 28/04/2015
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
16/08/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).