Entreprise : CARBOFIL FRANCE - SIREN 413 060 252
Identité
Dénomination
CARBOFIL FRANCE
SIREN (siège)
413 060 252
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1998
Date de fin de la personne morale
05/03/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
783000 EUR
Adresse du siège
193 RUE DE CHAROST 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRET GUY , JOSEPH , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Ancenis
Nom, Prénom(s)
AUBRET PIERRE , GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Saint-Géréon
Nom, Prénom(s)
BERNARD REGIS , YVES , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEROO JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
YZAMBART PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Saint-Herblain CEDEX
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Herblain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41306025200033
Nom commercial
CARBOFIL FRANCE SA
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, fabrication, négoce de réacteurs biologiques
Adresse
193 RUE DE CHAROST
44150 , ANCENIS-SAINT-GEREON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1997
Siret
41306025200017
Adresse
AV ANNE DE BRETAGNE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE ANNA VREIZH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41306025200025
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
RUE DES RIANTIERES
44540 , VALLONS-DE-L'ERDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
02/12/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES, a prononcé, en date du 02/12/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2015-708, date de cessation des paiements le 30/09/2015, et a désigné liquidateur Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
03/09/2013
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-06-2013, JOURNAL PUBLICATEUR : INFORMATEUR JUDICIAIRE DU : 21-06-2013 - ADRESSE DE LIQUIDATION : 193 rue de Charost 44150 ANCENIS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/2008
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de ST MARS LA JAILLE (44540) - rue des Riantières à 44154 ANCENIS CEDEX - 193 rue de Charost BP 8015 2 à compter du 12.09.2008
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/03/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 193 rue de Charost BP 80152 44154 Ancenis : - ORIGINE : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL PRECEDE MMENT FIXE A GUERANDE 44350 AVENUE ANNE DE BRETAGN E - RESIDENCE ANNA VREIZH
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/03/1998
Description
Historique : CONSTITUTION : - DEPOT AU GREFFE DE S AINT NAZAIRE TRANSFERT : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE - MODIFICATION DU 1.8.2000 : FUSION AB SORPTION DE LA SARL AUBRET MANAGEMENT, 420 635 740 - MODIFICATION DU CAPITAL (ANCIENNEMENT 200 000 F RS) TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU 30 JUIN 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).