Entreprise : LAPALUS MAURICE ET FILS - SIREN 413 031 956
Identité
Dénomination
LAPALUS MAURICE ET FILS
SIREN (siège)
413 031 956
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1997
Début d’activité
01/03/2023
Date de fin de la personne morale
22/07/2047
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
le commerce des vins, des spiritueux et boissons de toute nature ainsi que toutes opérations pouvant s'y rattacher notamment la vinification des vins commercialisés et non commercialisés, vinification et mise en bouteille à façon, prestations de service. L'acquisition, cession, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel ou agricole, etc.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
720 RTE DE VERGISSON 71960 PIERRECLOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPALUS CHRISTOPHE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Pierreclos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2023
Siret
41303195600027
Nom commercial
LAPALUS MAURICE & FILS
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
720 RTE DE VERGISSON
71960 , PIERRECLOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41303195600019
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
758 RTE DE VERGISSON
71960 , PIERRECLOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001893
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 758 Route de Vergisson 71960 PIERRECLOS au 720 Route de Vergisson 71960 PIERRECLOS à compter du 01/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/001893
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) : commerce des vins et spiritueux et opérations pouvant s'y rattacher notamment la vinification des vins commercialisés Nouvelle(s) activité(s) : le commerce des vins, des spiritueux et boissons de toute nature ainsi que toutes opérations pouvant s'y rattacher notamment la vinification des vins commercialisés et non commercialisés, vinification et mise en bouteille à façon, prestations de service. L'acquisition, cession, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel ou agricole, etc. à compter du 01/03/2023
Numéro d'observation
F23/001893
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : commerce des vins et spiritueux et opérations pouvant s'y rattacher notamment la vinification des vins commercialisés Nouvelle activité : le commerce des vins, des spiritueux et boissons de toute nature ainsi que toutes opérations pouvant s'y rattacher notamment la vinification des vins commercialisés et non commercialisés, vinification et mise en bouteille à façon, prestations de service. L'acquisition, cession, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel ou agricole, etc. à compter du 01/03/2023
Numéro d'observation
F23/001893
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Modification relative aux dirigeants LAPALUS Christophe Jean nom d'usage : LAPALUS Christophe n'est plus gérant LAPALUS Christophe Jean nom d'usage : LAPALUS Christophe devient président à compter du 01/03/2023
Numéro d'observation
F23/001893
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/03/2023
Numéro d'observation
F23/001894
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 23 juillet 1997 - N° A574 - Documents AP du 11 juillet 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).