Entreprise : SCI HENINLOGIS - SIREN 412 984 098
Identité
Dénomination
SCI HENINLOGIS
SIREN (siège)
412 984 098
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1997
Début d’activité
25/06/1997
Date de fin de la personne morale
16/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA GESTION ET LA LOCATION D'IMMEUBLES DONT LA SCI EST DEVENU PROPRIETAIRE PAR SUITE D'APPORTS D'ACHATS OU DE CONSTRUCTIONS ET TOUTES OPERATIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
163 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 62110 HENIN-BEAUMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
ALBERT
Nom, Prénom(s)
LAMBUSTA GAETANO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
BRUAY-SUR-L'ESCAUT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/06/1997
Siret
41298409800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA GESTION ET LA LOCATION D'IMMEUBLES DONT LA SCI EST DEVENU PROPRIETAIRE PAR SUITE D'APPORTS D'ACHATS OU DE CONSTRUCTIONS ET TOUTES OPERATIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Autres Activités
LA GESTION ET LA LOCATION D'IMMEUBLES DONT LA SCI EST DEVENU PROPRIETAIRE PAR SUITE D'APPORTS D'ACHATS OU DE CONSTRUCTIONS ET TOUTES OPERATIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Adresse
163 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
62110 , HENIN-BEAUMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).