Entreprise : LES VERGERS DES COSTIERES - SIREN 412 982 274
Identité
Dénomination
LES VERGERS DES COSTIERES
SIREN (siège)
412 982 274
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1997
Début d’activité
09/07/1997
Date de fin de la personne morale
08/07/2096
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2021
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
L'exercice d'activités agricoles. Arboriculture
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE NIMES 30510 GENERAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STATION FRUITIERE COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET NATHALIE , PASCALE , HELENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Générac
Nom, Prénom(s)
GIANOLA UGO , PIERRE , LOUIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Angers
Dénomination
INNATIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1997
Siret
41298227400018
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités agricoles. Arboriculture
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RTE DE NIMES
30510 , GENERAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STATION FRUITIERE COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/016089
Date d'ajout
06/06/2023
Description
A compter du 04.05.2023 : Modification relative aux associés de société civile : GIANOLA Ugo Pierre Louis nom d'usage : GIANOLA Ugo devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/032743
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : BONNET Nathalie Pascale Hélène nom d'usage : BONNET Nathalie devient Associé CHARTIER Janine Alberte Paule nom d'usage : BONNET Janine devient Associé
Numéro d'observation
F20/032743
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : EARL LES VERGERS DES COSTIERES Nouvelle mention : LES VERGERS DES COSTIERES à compter du 07/12/2020
Numéro d'observation
F20/032743
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Exploitation agricole à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société civile d'exploitation agricole à compter du 07/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).