Entreprise : LES TROIS FRERES - SIREN 412 931 461
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2023)
Dénomination
LES TROIS FRERES
SIREN (siège)
412 931 461
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1997
Date de fin de la personne morale
14/07/2096
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU MOULIN ROUGE 39700 AUDELANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONARD CELINE , ANNE
Nom d'usage
PONARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Vailhauquès
Nom, Prénom(s)
PONARD PIERRE , MARCEL , JOSEPH , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Audelange
Nom, Prénom(s)
CAZADE MARIE-JOSEE , GABRIELLE , RENEE
Nom d'usage
PONARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Audelange
Nom, Prénom(s)
PONARD XAVIER , JEAN-PIERRE , PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Couternon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/1997
Siret
41293146100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE DU MOULIN ROUGE
39700 , AUDELANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/002556
Date d'ajout
06/04/2023
Description
Radiation en date du 06/04/2023 - Clôture des opérations de liquidation 15/03/2023 (Assemblée générale en date du 15/03/2023).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/002256
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022
Numéro d'observation
F23/002256
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022 - Siège de la liquidation : 11 Rue du Moulin-Rouge 39700 AUDELANGE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Voix du Jura du 30/03/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).