Entreprise : GAEC DE LA VOIE FERREE - SIREN 412 925 067
Identité
Dénomination
GAEC DE LA VOIE FERREE
SIREN (siège)
412 925 067
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1997
Début d’activité
01/06/1997
Date de fin de la personne morale
07/08/2047
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Groupement d'exploitation agricole en commun productions agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
244000 EUR
Adresse du siège
32 RUE DE L'EGLISE 59980 HONNECHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCHET NATHALIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Honnechy
Nom, Prénom(s)
QUENNESSON SYLVAIN , ROBERT , PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Honnechy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41292506700016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Groupement d'exploitation agricole en commun productions agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
32 RUE DE L'EGLISE
59980 , HONNECHY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
02/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Partant : COCHET Serge, Co-Gérant Nouveau : COCHET Frédéric, Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
21/08/2006
Description
Augmentation du capital social qui passe de 244 000 euros à 350 750 euros - nomination de Mr cochet serge en qualité de Co-Gerant Date d'effet : 01/07/2006
Numéro d'observation
1109
Date d'ajout
20/06/2005
Description
Régularisation : Nomination de mmes cochet Nathalie et Meurant Colette en qualité de Co-Gerantes et démission de Mr Quennesson Paul Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
11/07/2002
Description
Augmentation du capital social qui passe de 243 918.43 à 244 000 euros. Date d'effet : 01/06/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Capital social minimum : 1 500 Euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).