Entreprise : LES VERGERS DE BUZENVAL - SIREN 412 907 578
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2017)
Dénomination
LES VERGERS DE BUZENVAL
SIREN (siège)
412 907 578
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1997
Fermeture de l'établissement - 41290757800014
- Date d'effet de la fermeture : 17/03/2017
Date de fin de la personne morale
07/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
368926.62 EUR
Adresse du siège
8 AV DE FOUILLEUSE 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOUCHE AURELIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DELATTRE DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Costaros
Nom, Prénom(s)
DELATTRE FABRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Mareil-le-Guyon
Nom, Prénom(s)
DELATTRE MATTHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Élancourt
Nom, Prénom(s)
SOUCHE GERALDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
L'Étang-la-Ville
Nom, Prénom(s)
DELATTRE MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1992
Commune de résidence
Mareil-le-Guyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/03/1997
Siret
41290757800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'un patrimoine immobilier; division pas lots des biens immmobiliers; exceptionnellement, la vente d'un ou plusieurs biens appartenant à la société.
Adresse
8 AV 8 Avenue DE FOUILLEUSE
92500 , Rueil-Malmaison - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91090
Date d'ajout
17/03/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45033
Date d'ajout
15/07/2016
Description
Dissolution à compter du 01/07/2016 siège de la liquidation 9 rue des Sources 78490 Mareil-le-Guyon
Numéro d'observation
28451
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).