Entreprise : LA BOUSSARDIERE - SIREN 412 899 452
Identité
Dénomination
LA BOUSSARDIERE
SIREN (siège)
412 899 452
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2004
Début d’activité
20/06/1997
Date de fin de la personne morale
25/07/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS AUTRES IMMEUBLES BATIS OU NON, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
100 CHE SOUS LES VIGNES 57050 METZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME FONTAINE CELINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE CELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
TOULEAU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1997
Siret
41289945200012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS AUTRES IMMEUBLES BATIS OU NON, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Autres Activités
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS AUTRES IMMEUBLES BATIS OU NON, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Adresse
100 CHE SOUS LES VIGNES
57050 , METZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME FONTAINE CELINE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
26/07/2004
Description
AUX TERMES DE L'AGO DU 15 JUIN 2002, IL A ETE DECIDE : - DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 12/07/2003 : * DU : 100 CHEMIN SOUS LES VIGNES - BP 32025 - 57054 METZ CEDEX 2. * AU : 16 RUE DE LOUVILLIERS LES PERCHE - 28250 SENONCHES. ( AUCUNE ACTIVITE N'EST MAINTENUE A L'ADRESSE DE L'ANCIEN SIEGE ). Date d'effet : 12/07/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX Nø A-597 DU 26 JUILLET 2004 - LA REPUBLIQUE DU CENTRE DU 11/07/2003 & LE REPUBLICAIN LORRAIN DU 17/09/2002. * * * * * LA SOCIETE NE MAINTIENT AUCUNE ACTIVITE A L'ADRESSE DE L'ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).