Entreprise : GEORPA SA - SIREN 412 829 608
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2022)
Dénomination
GEORPA SA
SIREN (siège)
412 829 608
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1998
Date de fin de la personne morale
11/02/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
30 BD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS 4 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARTIER MATHILDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
St Cloud
Nom, Prénom(s)
LECOMTE LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Feucherolles
Dénomination
HAFNER ENTREPRISES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Galmier
Dénomination
AXENS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-ÉTIENNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/1997
Siret
41282960800014
Adresse
CHE SAULNIER
14700 , FALAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41282960800030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion administrative
Adresse
9 RUE LOUIS ROCHET
14700 , FALAISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/1997
Siret
41282960800022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES ACTIVITES DE SERVICES DE NATURE COMMERCIALE FINANCIERE ADMINISTRATIVE INFORMATIQUE OU AUTRE CONSTRIBUANT A L'ADMINISTRATION - LA GESTION DE TOUTE SOCIETE CIVILE OU COMMERCIALE
Adresse
30 BD 30 boulevard de Sébastopol
75004 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8521
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Paris par suite de transmission universelle du patrimoine à compter du 06/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B0250337
Date d'ajout
06/05/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
1998B0250332
Date d'ajout
05/04/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 15-03-2022
Numéro d'observation
1998B0250334
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Associé unique : NATURELLEMENT GOURMAND SAS, siège social : Zone d'activités Sud Calvados Rue Louis Rochet 14700 Falaise
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1998B025031
Date d'ajout
12/02/1998
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).