Entreprise : SCI DE L'ARCHE - SIREN 412 769 853
Identité
Dénomination
SCI DE L'ARCHE
SIREN (siège)
412 769 853
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1997
Début d’activité
16/07/1997
Date de fin de la personne morale
15/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76224.5 EUR
Adresse du siège
74 RUE DE PARIS 10700 ARCIS-SUR-AUBE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURQUET BENOIT , CAMILLE , CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Arcis-sur-Aube
Nom, Prénom(s)
VALLET AXELLE , MICHELLE , GERALDE
Nom d'usage
FOURQUET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Arcis-sur-Aube
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/1997
Siret
41276985300026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Autres Activités
la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
74 RUE DE PARIS
10700 , ARCIS-SUR-AUBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/1997
Siret
41276985300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE DU MARECHAL JOFFRE
51230 , FERE-CHAMPENOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2348
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Troyes par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/12/2022 du 25 Rue du Maréchal Joffre 51230 Fère-Champenoise au 74 Rue de Paris 10700 Arcis-sur-Aube
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1247
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1247
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).