Entreprise : PRINTER'S - SIREN 412 735 912
Identité
Dénomination
PRINTER'S
SIREN (siège)
412 735 912
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1997
Date de fin de la personne morale
06/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE MONTELS EGLISE 34970 LATTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT 8-ZA PUECH RADIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAIZERGUES CHRISTIAN , MAURICE , RAOUL
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
BAILLARGUES
Nom, Prénom(s)
CAIZERGUES THIERRY , CLAUDE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
MEZE
Nom, Prénom(s)
SEMPERE JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
MAUGUIO
Nom, Prénom(s)
PICHAUD M
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
ROUX PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/05/1997
Siret
41273591200013
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION, L'ACHAT ET LA REVENTE DE TOUTES FOURNITURES LIEES A LA BUREAUTIQUE ET A L'INFORMATIQUE.
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
RUE Z A. PUECH RADIER
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE MONTELS L'EGLISE, BAT. 8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9489
Date d'ajout
04/05/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 04/05/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9419
Date d'ajout
25/09/2003
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: GPA AUDIT ET CONSEIL NOUVEAU : M ROUX PATRICK CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT: M DELRIEU JEAN NOUVEAU : MME PICHAUD DANIELLE Date d'effet : 28/06/2003
Numéro d'observation
4864
Date d'ajout
21/05/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/10/2000 MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31/12/01 Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
8271
Date d'ajout
23/07/2002
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE TRAVAUX D'IMPRESSION, D'ACHAT ET DE REVENTE DE TOUTES FOURNITURES LIEES A LA BUREAUTIQUE ET A L'INFORMATIQUE EXPLOITE ZA DU PUECH RADIER, RUE MONTELS L'EGLISE, BAT 8, 34970 LATTES AU PROFIT DE LA SA INFOPRINT DONT LE SIEGE EST RUE MONTELS L'EGLISE ZA PUECH RADIER - 34970 LATTES, RCS MONTPELLIER B 390 555 589 MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
3770
Date d'ajout
21/04/1999
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR (S) PARTANT (S) : MLE BESSODES LAETITIA, MME CUBAS-PEREZ CARMEN EPOUSE RAPHAEL ET MLE SIGAL-SIWKA ELIANE NOUVEAU : M. CAIZERGUES THIERRY ET M. SEMPERE JACQUES A COMPTER DU 12/03/98
Numéro d'observation
12330
Date d'ajout
07/12/1998
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNE : 30/06 NOUVELLE: 31/12 A COMPTER DU 19/06/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).