Entreprise : TAMARIS INDUSTRIES - SIREN 412 688 632
Identité
Dénomination
TAMARIS INDUSTRIES
SIREN (siège)
412 688 632
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1997
Début d’activité
21/05/1997
Date de fin de la personne morale
23/07/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
En France, dans les pays du marche commun et à l'étranger : Mécanique générale, construction de machines, construction métalliques mécaniques, travail de tous travaux.
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Capital social
15514773.38 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES METALLURGISTES 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIKEN JR HUGH , HOLCOMBE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARANGE DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense Cedex
Dénomination
KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/1997
Siret
41268863200022
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France, dans les pays du marche commun et à l'étranger : Mécanique générale, construction de machines, construction métalliques mécaniques, travail de tous travaux.
Adresse
9 RUE DES METALLURGISTES
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1997
Siret
41268863200014
Code APE
281A
Adresse
34 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BURODAFER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/006024
Date d'ajout
08/03/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/009035
Date d'ajout
31/05/2017
Description
Par ordonnance en date du 31/05/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 4 Impasse Plat Boulevard Saint Jean 84000 AVIGNON en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/006962
Date d'ajout
16/05/2013
Description
Par ordonnance en date du 15/05/2013, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc Me Olivier FABRE Administrateur Judiciaire 7 Rue Ecole de Médecine à MONTPELLIER
Numéro d'observation
F13/005646
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 17/04/2013 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur CROZEL Gérard Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert, Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES Mettant fin à la mission de l'Administrateur judiciaire : Maître FABRE Olivier 7 RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE 34000 MONTPELLIER mission. Fixant la date de cessation des paiements au 10/03/2013
Numéro d'observation
F12/015971
Date d'ajout
14/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14/12/2012 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur CROZEL Gérard, Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert, Mandataire Judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES, Administrateur judiciaire : Maître FABRE OLIVIER 7 RUE ÉCOLE DE MÉDECINE 34000 MONTPELLIER mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F12/006554
Date d'ajout
14/05/2012
Description
Modification relative aux dirigeants de la société à comtper du 07.05.2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).