Entreprise : GALVANOPLASTIE ET FONDERIE DU CENTRE - SIREN 412 665 317
Identité
Dénomination
GALVANOPLASTIE ET FONDERIE DU CENTRE
Sigle
GFC
SIREN (siège)
412 665 317
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2004
Début d’activité
23/06/1997
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 41266531700019
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2001
Date de fin de la personne morale
18/11/2103
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
FONDERIE D'ALLIAGES LEGERS ET TRAITEMENT DE SURFACES... (ACTIVITES PRINCIPALES DES SOCIETE GIPM, METKLEN FRANCE, GRI, SANISTYL EXPANSION)
Code APE
2453Z - Fonderie de métaux légers
Capital social
1753163.7 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE SEPTEUIL 78770 GOUPILLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINIER HUBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Dénomination
CONSEIL ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
THIEULLOY D'ARRACQ ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1997
Siret
41266531700035
Code APE
2453Z - Fonderie de métaux légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FONDERIE D'ALLIAGES LEGERS ET TRAITEMENT DE SURFACES... (ACTIVITES PRINCIPALES DES SOCIETE GIPM, METKLEN FRANCE, GRI, SANISTYL EXPANSION)
Adresse
1 RTE DE SEPTEUIL
78770 , GOUPILLIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
29/10/2004
Siret
41266531700027
Code APE
2453Z - Fonderie de métaux légers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fonderie de métaux légers
Adresse
43 AV DU MARECHAL DOUGLAS HAIG
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/1997
Siret
41266531700019
Code APE
275E
Adresse
RUE SARRAULT
18200 , SAINT-AMAND-MONTROND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69693
Date d'ajout
15/09/2011
Description
Par jugement en date du 30/08/2011, le Tribunal de Commerce de BOURGES a clôturé les opérations de redressement judiciaire après cession de la SA GALVANOPLASTIE ET FONDERIE DU CENTRE, désigné Monsieur HUBERT MARTINIER en qualité de liquidateur amiable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19736
Date d'ajout
24/10/2008
Description
Par jugement du 27/06/08, le Tribunal de Commerce de BOURGE a désigné la SCP AXEL PONROY comme commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Me Léon RODDE
Numéro d'observation
10440
Date d'ajout
19/11/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Numéro d'observation
10439
Date d'ajout
19/11/2004
Description
Dissolution à compter du 19/04/2001 Article 1844.7.7° du code civil par effet du jugement de PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
3787
Date d'ajout
01/10/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/07/2004 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A NOMME MAITRE RODDE EN TANT QUE MANDATAIRE AD HOC AVEC POUR MISSION DE POURSUIVE LES ACTIONS INITIEES PAR LUI EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN LORSQUE CELUI-CI NE SERA PLUS EN FONCTION
Numéro d'observation
3905
Date d'ajout
11/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES En date du 27/09/2002 Nommant M. JEROME RATEAU COMME juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
2013
Date d'ajout
16/05/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/04/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE A NOMME MAITRE RODDE LEON, COMMISSAITRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
1681
Date d'ajout
22/04/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/04/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBERVATION POUR UNE DUREE DE 6 JOURS A COMPTER DU 13/04/2001 DATE D'EFFET : 13/04/2001
Numéro d'observation
535
Date d'ajout
09/02/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/12/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS ET DEMI A COMPTER DU 22/12/2000 DATE D'EFFET : 22/12/2000
Numéro d'observation
3746
Date d'ajout
09/11/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/09/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS JUSQU'AU 22/12/2000, A COMPTER DU 29/09/2000 DATE D'EFFET : 29/09/2000
Numéro d'observation
3332
Date d'ajout
09/10/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/09/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 29/09/2000 DATE D'EFFET : 22/09/2000
Numéro d'observation
3171
Date d'ajout
25/09/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL DE LA SOCIETE A NOMME M. BOIREAU CLAUDE COMME JUGE COMMISSAIRE A NOMME MAITRE LEBRETON FLORENCE, 34 RUE D'AURON 18000 BOURGES COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE RODDE LEON, 21 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX COMME ADMINISTRATEUR A FIXE PROVISOIREMENT AU 7 SEPTEMBRE 2000 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DATE D'EFFET : 08/09/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).