Entreprise : DISCOUNT CUISINES 83 - SIREN 412 606 774
Identité
Dénomination
DISCOUNT CUISINES 83
SIREN (siège)
412 606 774
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1997
Date de fin de la personne morale
23/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
154 AV JEAN ALBERT LAMARQUE 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
BRUNSTATT _ HAUT RHIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41260677400013
Enseigne
DC 83
Code APE
524H
Origine du fonds
Création
Activité principale
La création l'acquisition la prise en location gérance de tous fonds de commerce ayant trait à l'équipement de cuisines et de l'habitat, en général toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet
Adresse
154 AV 154 AVENUE JEAN ALBERT
83500 , La Seyne-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAMARQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26452
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 22/02/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selu Christine Rioux . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69968
Date d'ajout
31/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 30/01/2012 nommant M. De Beaumont juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19448
Date d'ajout
16/03/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 09/03/2009 nommant M. Verdier juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
14781
Date d'ajout
24/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 23/02/2006 nommant SELU CHRISTINE RIOUX 865 RUE DE BRUXELLES CENTRE D'ACTIVITES DES PLAYES 83500 LA SEYNE SUR MER liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
13624
Date d'ajout
08/12/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON En date du 05/12/2005 Nommant M. TRINGALI juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
2214
Date d'ajout
14/04/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 22/03/2004 nommant M. PERELLO juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12035
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
8727
Date d'ajout
13/09/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du 11/09/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro 00j00398 , date de cessation des paiements le 05/09/2000 , désigne juge commissaire Mr Tonini , juge commissaire suppléant mme Cerruti , liquidateur me Grossetti jean pierre 85 Bd maréchal Foch 83000 Toulon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
8500
Date d'ajout
05/09/2000
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Toulon , en date du 05/09/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).