Entreprise : SCI 4 - SIREN 412 605 388
Identité
Dénomination
SCI 4
Sigle
S.C.I. 4
SIREN (siège)
412 605 388
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1997
Début d’activité
28/05/1997
Date de fin de la personne morale
24/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la démolition, la construction de tous immeubles la mise en valeur de Ces immeubles notamment par L'édification de constructions nouvelles pour toutes destinations
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
212 RTE DU BAGNO SAU 84260 SARRIANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MITTRE ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Sarrians
Nom, Prénom(s)
SANTOJA ANNE-MARIE
Nom d'usage
MITTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Sarrians
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/1997
Siret
41260538800013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la démolition, la construction de tous immeubles la mise en valeur de Ces immeubles notamment par L'édification de constructions nouvelles pour toutes destinations
Autres Activités
L'acquisition, la démolition, la construction de tous immeubles la mise en valeur de Ces immeubles notamment par L'édification de constructions nouvelles pour toutes destinations
Adresse
212 RTE DU BAGNO SAU
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).