Entreprise : FOOD GROUP STUDIO - SIREN 412 581 027
Identité
Dénomination
FOOD GROUP STUDIO
SIREN (siège)
412 581 027
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2000
Date de fin de la personne morale
24/08/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DU PONT D ARGENTEUIL 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERI ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Saint-Ouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/1997
Siret
41258102700023
Code APE
5911B - Production de films institutionnels et publicitaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La production la réalisation l'édition l'achat la vente la location de tous films ou programmes audiovisuels français ou étrangers sur tous supports et par tous procédés connus ou inconnus
Adresse
45 RUE 45 Rue DU PONT D'ARGENTEUIL
92230 , Gennevilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1997
Siret
41258102700015
Code APE
921B
Adresse
60 RUE LAUGIER
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55650
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71544
Date d'ajout
23/09/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 23/09/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00846 , date de cessation des paiements le 01/07/2010 , désigne juge commissaire M. Chassaing François , liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
56329
Date d'ajout
25/08/2000
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).