Entreprise : SILLINGER INTERNATIONAL - SIREN 412 541 583
Identité
Dénomination
SILLINGER INTERNATIONAL
SIREN (siège)
412 541 583
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1997
Date de fin de la personne morale
17/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RUE DE BURAY 41500 MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUGET PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BOULOGNE
Nom, Prénom(s)
DUPUY PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOULOGNE
Nom, Prénom(s)
BESNARD JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
CHENNEVIERES SUR MARNE
Nom, Prénom(s)
CHOU WINDSOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Nom, Prénom(s)
CHARLES ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
PLOUGASNOU
Nom, Prénom(s)
VERRIER PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
POISSY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/05/1997
Siret
41254158300016
Code APE
351E
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FABRICATION ET VENTE DE BATEAUX ET EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
Adresse
RUE ZONE INDUSTRIELLE DE BURAY
41500 , MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1265
Date d'ajout
16/04/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 16/04/2004 Date d'effet : 16/04/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
225
Date d'ajout
19/01/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 12/01/2001 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. ALLEAUME EN REMPLACEMENT DE M. MONGE Date d'effet : 12/01/2001
Numéro d'observation
2975
Date d'ajout
11/10/2000
Description
MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR LES BESOINS DE LA PROCEDURE (LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 04/02/2000)
Numéro d'observation
2975
Date d'ajout
11/10/2000
Description
CESSION DU FONDS A LA SOCIETE SILLINGER SA A COMPTER DU 26/05/2000
Numéro d'observation
497
Date d'ajout
07/02/2000
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE,FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 04/02/2000 NOMME M.MONGE COMME JUGE COMMISSAIRE ET ME GERALD BUISSON, 26 AVENUE DE VERDUN A BLOIS MANDATAIRE LIQUIDATEUR PAR JUGEMENT DU 04/02/00
Numéro d'observation
487
Date d'ajout
04/02/2000
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 04/02/2000 Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).