Entreprise : S.C. LE LIONEC - SIREN 412 523 300
Identité
Dénomination
S.C. LE LIONEC
SIREN (siège)
412 523 300
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2014
Début d’activité
01/04/2016
Date de fin de la personne morale
02/10/2050
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, l'acquisition et la souscription de tous titres de sociétés. Location et acquisition de biens immobiliers
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
35616 EUR
Adresse du siège
4 ALL DES CAMELIAS 56450 SURZUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAEN RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Surzur
Nom, Prénom(s)
LAMBERT MONIQUE , ELIANE
Nom d'usage
CHAEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Surzur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
41252330000074
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, l'acquisition et la souscription de tous titres de sociétés. Location et acquisition de biens immobiliers
Autres Activités
Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, l'acquisition et la souscription de tous titres de sociétés. Location et acquisition de biens immobiliers
Adresse
4 ALL DES CAMELIAS
56450 , SURZUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1997
Siret
41252330000017
Code APE
000Z
Adresse
RUE WINSTON CHURCHILL
22370 , PLENEUF-VAL-ANDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1997
Siret
41252330000025
Code APE
652E
Adresse
RUE PIERRE LOTI
22590 , PORDIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/1998
Siret
41252330000033
Code APE
652E
Adresse
QUAI DE COURCY
22520 , BINIC-ETABLES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
41252330000058
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE DU PRE D’AUBLE
22400 , SAINT-ALBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2000
Siret
41252330000041
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
30 RUE THIERS
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
41252330000066
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 B RUE DE LA FONTAINE
56450 , SURZUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1006
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2018 : Ancienne adresse : 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur Nouvelle adresse : 4 allée des Camélias 56450 Surzur Transfert du siège social à compter du 01/10/2018 : Ancienne adresse : 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur Nouvelle adresse : 4 allée des Camélias 56450 Surzur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2018 : Modifié : CHAEN Monique, Eliane, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 4 allée des Camélias 56450 Surzur Modifié : CHAEN Richard, Associé indéfiniment responsable, demeurant 4 allée des Camélias 56450 Surzur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3016
Date d'ajout
25/05/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2016 : Ancienne adresse : 9 rue du Pré d'Auble 22400 Saint-Alban Nouvelle adresse 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2016 : Modifié : CHAEN Monique, Eliane, Président, Directeur général, demeurant 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur
Numéro d'observation
3016
Date d'ajout
25/05/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2016 : Ancienne adresse : 9 rue du Pré d'Auble 22400 Saint-Alban Nouvelle adresse 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2016 : Modifié : CHAEN Monique, Eliane, Président, Directeur général, demeurant 7B rue de la Fontaine 56450 Surzur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).