Entreprise : SCI LE GLAIVE - SIREN 412 481 467
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2021)
Dénomination
SCI LE GLAIVE
SIREN (siège)
412 481 467
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1997
Fermeture de l'établissement - 41248146700014
- Date d'effet de la fermeture : 18/11/2020
Date de fin de la personne morale
16/06/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320142.94 EUR
Adresse du siège
BD DE LA RESISTANCE 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT DE TREHORNEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYMIN MARC , MICHEL , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
RIOT DANIELE , JACQUELINE
Nom d'usage
GRANGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Treffléan
Nom, Prénom(s)
SEITE JEAN-BAPTISTE , JACQUES , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
GUILET HELENE , MARIE-PAULE , MARCELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SEITE MARIE , MELANIE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1994
Commune de résidence
Meucon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/1997
Siret
41248146700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BD DE LA RESISTANCE
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT DE TREHORNEC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4089
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9769
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Cessation d'activité à compter du 18/11/2020 Dissolution amiable de la société à compter du 18/11/2020 Modifié : GRANGER Danièle, Gérant Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable Liquidateur : EYMIN Marc, Michel, Marcel, 2 allée Lann Godern, 56000 Vannes Le siège de la liquidation est fixé à : 2 allée Lann Godern, 56000 Vannes Journal d'annonces légales : LE PONTIVY JOURNAL en date du 17/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 320 142.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).