Entreprise : MARY ISA - SIREN 412 470 890
Identité
Dénomination
MARY ISA
SIREN (siège)
412 470 890
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2008
Début d’activité
01/05/2008
Date de fin de la personne morale
09/06/2096
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
fabrication et vente de chaussures
Code APE
1520Z - Fabrication de chaussures
Capital social
3203000 EUR
Adresse du siège
6 AV D’HELMSTEDT 35500 VITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOEL PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Saint-Pierre-la-Cour
Dénomination
SARL A&A AUDITEURS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES LIBERALIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
41247089000036
Code APE
1520Z - Fabrication de chaussures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
fabrication et vente de chaussures
Adresse
6 AV D’HELMSTEDT
35500 , VITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1997
Siret
41247089000010
Code APE
193Z
Adresse
RTE DE VITRE
79370 , CELLES-SUR-BELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/2002
Siret
41247089000028
Code APE
1520Z - Fabrication de chaussures
Activité principale
Fabrication de chaussures
Adresse
68 AV DE NIORT
79370 , CELLES-SUR-BELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15221
Date d'ajout
30/05/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15/05/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15221
Date d'ajout
30/05/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
3051
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 06 novembre 2019 prononce l'arrêt de la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire initialement prévue au 15 décembre 2019
Numéro d'observation
96731
Date d'ajout
19/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes prononce en date du 18/09/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00319 , date de cessation des paiements le 16/06/2019 , désigne liquidateur SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 15/12/2019 . Désigne administrateur judiciaire Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec les pouvoirs d'administrer l'entreprise . - et prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce de Rennes par jugement du 07/06/2016, met fin à la misssion du commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY
Numéro d'observation
78764
Date d'ajout
01/03/2019
Description
En application de l'article R.631-43 du code de commerce, la procédure qui a conduit à l'adoption du plan a été clôturée le 25 février 2019 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes
Numéro d'observation
49614
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
21524
Date d'ajout
01/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 25/01/2017 , modifiant le plan de redressement , nom du commissaire à l'exécution du plan : Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes
Numéro d'observation
4465
Date d'ajout
10/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 juin 2016 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes
Numéro d'observation
88919
Date d'ajout
25/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 24/11/2015 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 08/06/2016
Numéro d'observation
77332
Date d'ajout
08/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 04/06/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 08/12/2015
Numéro d'observation
66142
Date d'ajout
08/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 08/12/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00558 , date de cessation des paiements le 31/05/2014 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise , Mandataire judiciaire SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/06/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/06/2008
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de RENNES Effectué le 10.06.2008 SOUS LE NO 2804886
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/2008
Description
: Transfert du siège de *CELLES SUR BELLE (79370) ROUTE DE VITRE à *CELLES SUR BELLE (79370), 68 AVENUE DE NIORT à compter du 12.02.2002 Transfert du siège de *CELLES SUR BELLE (79370), 68 AVENUE DE NIORT à * VITRE (35501), 6 AVENUE D'HELMSTEDT, BP 90103 à compter du 01.05.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).