Entreprise : PROMOTION LOISIRS - SIREN 412 438 947
Identité
Dénomination
PROMOTION LOISIRS
SIREN (siège)
412 438 947
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1997
Début d’activité
23/04/1997
Date de fin de la personne morale
15/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, jouissance, acquisition ou conclusion de baux y compris des baux à construction, octroi de prêts ou concours financiers à ses associés ou filiales
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
240126.5 EUR
Adresse du siège
QUAI DE L’OUVEZE 26170 BUIS-LES-BARONNIES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUAI DE L'OUVEZE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris Cedex 07
Dénomination
ASSOCIATION VACANCES POUR TOUS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Valence
Dénomination
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA DROME
Qualité
Autre
Commune de résidence
Valence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/1997
Siret
41243894700019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, jouissance, acquisition ou conclusion de baux y compris des baux à construction, octroi de prêts ou concours financiers à ses associés ou filiales
Autres Activités
Propriété, jouissance, acquisition ou conclusion de baux y compris des baux à construction, octroi de prêts ou concours financiers à ses associés ou filiales
Adresse
QUAI DE L’OUVEZE
26170 , BUIS-LES-BARONNIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUAI DE L'OUVEZE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F98/002044
Date d'ajout
01/12/1998
Description
CHANGEMENT DE GERANT GERANT PARTANT : MR CRESPELLE JEAN MICHEL NOUVEAU GERANT : MR LENA BRUNO EFFET A COMPTER DU 16/10/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).