Entreprise : LES BALCONS DU PARC - SIREN 412 384 844
Identité
Dénomination
LES BALCONS DU PARC
SIREN (siège)
412 384 844
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1997
Début d’activité
03/11/2023
Date de fin de la personne morale
05/06/2057
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat, d'apport, d'échange ou autrement, la construction, la prise à bail, la propriété, l'administration par bail ou autrement, la gestion et mise en valeur de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
34 B CHE DE RIVERY 69580 SATHONAY-VILLAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALAIN STEPHANE , MICHEL , FIRMIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Sathonay-Village
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2023
Siret
41238484400038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 B CHE DE RIVERY
69580 , SATHONAY-VILLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1997
Siret
41238484400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE GENERAL FERRIE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/094039
Date d'ajout
04/12/2023
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/025682
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 11 Rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE au 5 Avenue Victor Hugo 38130 ECHIROLLES à compter du 27/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 04.06.1997 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 30.05.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).