Entreprise : PRODUCTION PORC ECOLOGIE - SIREN 412 363 335
Identité
Dénomination
PRODUCTION PORC ECOLOGIE
Sigle
ECOPORC
SIREN (siège)
412 363 335
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1997
Date de fin de la personne morale
16/06/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 ALL PETIT PARIS 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBON HENRI , JEAN , EXPEDIT
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1994
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/08/2011
Siret
41236333500024
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Activité principale
Élevage de porcins
Adresse
1 ALL PETIT PARIS
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41236333500016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de toutes activités agricoles.
Adresse
9 CHE SABRAP RAVINE DES CABRIS
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPORC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
17/01/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 09-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Dissolution à compter du 26-07-2022, journal publicateur : Le Quotidien de la Réunion du : 27-07-2022, adresse de liquidation : au siège social 1 allée du Petit Paris ZI n°1 97410 Saint-Pierre.
Numéro d'observation
1232
Date d'ajout
16/03/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 29/08/2011 : Ancienne adresse : 9 chemin de la Sabrap - Bois d'Olives 97432 Ravine-des-cabris Nouvelle adresse : 1 allée Petit Paris - ZI N°1 97410 Saint-Pierre
Numéro d'observation
5270
Date d'ajout
09/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2010 : Partant : MICHELON Claude Vincent, Gérant associé Nouveau : LEBON Henri Jean Expédit, Gérant(e) Nouveau : FONTAINE Joseph Emile, Gérant(e)
Numéro d'observation
380
Date d'ajout
27/02/2003
Description
Suivant Pv age du 13/09/2002 et à compter du même jour, démission de Mr. Sanassama Dalama Cléry Frantz de ses fonctions d'associé gérant suite à la cession de ses parts sociales à la Ste Groupagro.
Numéro d'observation
1162
Date d'ajout
06/08/1997
Description
Par procès-verbal de l'AGO en date du 26/05/1997, modification de la date de début d'activité au 01/05/1997 au lieu du 01/01/1997.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).