Entreprise : CAFE DE LA CITE INTERNATIONALE - SIREN 412 338 444
Identité
Dénomination
CAFE DE LA CITE INTERNATIONALE
SIREN (siège)
412 338 444
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1997
Date de fin de la personne morale
29/05/2096
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
62 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON 6EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT RHONE CONGRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRESSAT DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
TOLLET GILDAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/08/1997
Siret
41233844400018
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration, bar, brasserie, organisation de séminaires et réceptions, presse. Prise à bail, location gérance de tous fonds de commerce aux activités similaires.
Adresse
62 QUAI 62 Quai Charles de Gaulle
69006 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment Rhône Congrès
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2005
Siret
41233844400026
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
10 B RUE DU FORT ST IRENEE
69005 , LYON 5EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE SAINT IRENEE -BAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/022445
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/05/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/022472
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/05/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/007437
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian et en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F14/003707
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/026433
Date d'ajout
10/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/07/2012 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Juge commissaire : Monsieur ODE Michel. Juge commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 26/04/2012
Numéro d'observation
F11/043555
Date d'ajout
06/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/10/2011 constatant que Maître Claude NANTERME exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er octobre 2011, au sein de la Selarl BUISINE NANTERME et désignant la Selarl BUISINE NANTERME, représentée par Maître Olivier BUISINE, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F11/035544
Date d'ajout
05/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/10/2011 prononçant la modification du plan de redressement.
Numéro d'observation
F10/016723
Date d'ajout
19/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/05/2010 arrêtant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : Maître NANTERME 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON
Numéro d'observation
F09/037293
Date d'ajout
18/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/11/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/05/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/017255
Date d'ajout
20/05/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/05/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur ODE Michel, Juge commissaire suppléant : Monsieur ROGER Michel, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître NANTERME 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/04/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).