Entreprise : EARL VION - SIREN 412 284 531
Identité
Dénomination
EARL VION
SIREN (siège)
412 284 531
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
04/06/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
AGRICULTURE ELEVAGE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
162180 EUR
Adresse du siège
LE FONTENY 79700 ST PIERRE DES ECHAUBROGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VION JEAN-FRANCOIS , CLAUDE , LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Echaubrognes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41228453100016
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
AGRICULTURE ELEVAGE
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE FONTENY
79700 , ST PIERRE DES ECHAUBROGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/03/2006
Description
: --- TRANSFORMATION DE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN EN ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICATION DE L'IDENTIFICATION - ANCIENNE DENOMINATION : GAEC VION - NOUVELLE DENOMINATION : EARL VION DEPART DE LA GERANCE DE MME GARREAU EPSE VION JEANINE - DATE D'EFFET : 31/12/2005
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/02/2004
Description
: --- MODIFICATION DU CAPITAL DE 161 595.96 A 162 180.00 EUROS. REMPLACEMENT DE MR VION JEAN-CLAUDE PAR MME VION JEANNINE EN QUALITE DE CO-GERANT. - DATE D'EFFET : 31/12/2003
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 060 000.00 FRF nouveau montant : 161 595.96 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/06/1997
Description
Historique des observations depuis le 05/06/1997 : --- Publicité au Journal : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST --- Parution au Journal le 26/05/1997 --- Complément d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE - MONTANT AU DESSOUS DUQUEL IL NE PEUT ETRE REDUIT : 10.000 F
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).