Entreprise : GROUPE AEC - SIREN 412 238 636
Identité
Dénomination
GROUPE AEC
SIREN (siège)
412 238 636
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1997
Date de fin de la personne morale
01/06/2096
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
105 RUE DE L ABBE GROULT 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATAILLON SERGE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/05/1997
Siret
41223863600044
Origine du fonds
Création
Activité principale
DETENTION DE PARTS OU D'ACTIONS DE SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE
Adresse
105 RUE DE L ABBE GROULT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2001
Siret
41223863600036
Adresse
28 RUE DES GRANGES GALAND
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/05/1997
Siret
41223863600010
Code APE
741J
Adresse
78 RUE ROLAND GARROS
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1999
Siret
41223863600028
Code APE
741J
Adresse
59 RTE DE MOUFIA
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2008
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 17.06.2008, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 081791, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 07.02.2007, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.FIOT LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE EN LA PERSONNE DE ME FLORENCE DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/10/2005
Description
La société a par décision du 23/06/2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20-07-2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2005
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/10/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).